Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
QƏRAR
№ 63
Bakı şəhəri, 13 mart 2015-ci il
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 20 iyul tarixli 544 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə"nin 10.6-cı bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiya üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilsin və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:
Kollegiyanın sədri
Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu -- Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Kollegiyanın üzvləri:
Salahlı Səyyad Adil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Heydərov Səyavuş Cəmil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
İsmayılov Gündüz Kamil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Hüseynov Oqtay Nəsir oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri
Babayev Vüqar Səyyad oğlu -- Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsinin rəisi
Süleymanov Alim Əli oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ümumi şöbəsinin müdiri.
2. "Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiya üzvlərinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 16 oktyabr tarixli 165 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 10, maddə 660) ləğv edilsin.
3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə
31 марта 2015, 09:0330 марта 2021, 19:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О мерах по усовершенствованию управления Обществом с ограниченной ответственностью BakuBus подробно...
19 марта 2021, 21:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О помиловании ряда осужденных лиц подробно...
18 марта 2021, 21:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Э.С.Мамедова председателем Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» подробно...
18 марта 2021, 21:03
Указ Президента Азербайджанской Республики О некоторых вопросах, связанных с управлением в области градостроительной деятельности на освобожденных от оккупации территориях подробно...
17 марта 2021, 20:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики подробно...
17 марта 2021, 20:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении лиц, отличившихся в миграционной сфере в Азербайджанской Республике подробно...
12 марта 2021, 20:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики подробно...
10 марта 2021, 20:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Б.Г.Эйюбова орденом «Шараф» подробно...
6 марта 2021, 20:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Т.М.Нагиева орденом «Шараф» подробно...
6 марта 2021, 20:03
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О присвоении азербайджанским женщинам почетных званий подробно...