Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
QƏRAR
№ 63
Bakı şəhəri, 13 mart 2015-ci il
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 20 iyul tarixli 544 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə"nin 10.6-cı bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiya üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilsin və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:
Kollegiyanın sədri
Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu -- Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Kollegiyanın üzvləri:
Salahlı Səyyad Adil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Heydərov Səyavuş Cəmil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
İsmayılov Gündüz Kamil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Hüseynov Oqtay Nəsir oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri
Babayev Vüqar Səyyad oğlu -- Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsinin rəisi
Süleymanov Alim Əli oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ümumi şöbəsinin müdiri.
2. "Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiya üzvlərinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 16 oktyabr tarixli 165 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 10, maddə 660) ləğv edilsin.
3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə
31 марта 2015, 09:0329 апреля 2021, 18:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу подробно...
29 апреля 2021, 18:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Х.М.Пашаева орденом «За службу Отечеству» 1-й степени подробно...
29 апреля 2021, 18:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении Р.Э.Багирова от должности главы Исполнительной власти Лерикского района подробно...
29 апреля 2021, 18:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Р.Э.Багирова главой Исполнительной власти Агсуинского района подробно...
29 апреля 2021, 18:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении М.А.Аскерова членом Национального совета по телевидению и радио Азербайджанской Республики подробно...
29 апреля 2021, 10:04
Указ Президента Азербайджанской Республики О некоторых вопросах, связанных с управлением землями сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики подробно...
29 апреля 2021, 10:04
Указ Президента Азербайджанской Республики О создании юридического лица публичного права «Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)» подробно...
27 апреля 2021, 19:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении А.А.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района подробно...
23 апреля 2021, 20:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в ряде районов оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде подробно...
23 апреля 2021, 20:04
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении О.К.Ширалиева от должности министра здравоохранения Азербайджанской Республики подробно...