Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 7 may tarixli 160 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Nizamnaməsi”nin 5.4-cü bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
Aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının üzvləri təyin edilsin:
Abdullayev Kamal Mehdi oğlu
Ələkbərov Urxan Kazım oğlu
Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu
Həsənli Sabir Hüseyn oğlu
Nemətov Azərpaşa Zəfər oğlu
Qafarova Sahibə Əli qızı
Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyul 2014-cü il.
21 июля 2014, 09:07
17 марта 2016, 15:03
«Об отмене постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О применении летнего времени на территории Азербайджанской Республики» от 17 марта 1997 года номер 21 подробно...
17 марта 2016, 09:03
Об утверждении «Главных направлений стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики» и вытекающих из этого вопросах подробно...
17 марта 2016, 09:03
О награждении сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики медалью «За отличие на службе в органах миграции» подробно...
17 марта 2016, 09:03
О присвоении В.Н.Нагиеву высшего специального звания государственного советника миграционной службы III класса подробно...
15 марта 2016, 09:03
О назначении Р.В.Гусейнова главой Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики подробно...
15 марта 2016, 09:03
Об освобождении Э.М.Гусейналиева от должности главы Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики подробно...
14 марта 2016, 09:03
Об утверждении «Плана мероприятий в связи с объявлением 2016 года «Годом мультикультурализма» в Азербайджанской Республике» подробно...
14 марта 2016, 09:03
О награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики подробно...
11 марта 2016, 10:03
О назначении Р.Дж. Асланлы председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики подробно...
11 марта 2016, 10:03
О назначении И.А. Алиева судьей и председателем Сумгайытского административно-экономического суда подробно...