Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 7 may tarixli 160 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Nizamnaməsi”nin 5.4-cü bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
Aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının üzvləri təyin edilsin:
Abdullayev Kamal Mehdi oğlu
Ələkbərov Urxan Kazım oğlu
Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu
Həsənli Sabir Hüseyn oğlu
Nemətov Azərpaşa Zəfər oğlu
Qafarova Sahibə Əli qızı
Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 iyul 2014-cü il.
21 июля 2014, 09:07
21 апреля 2016, 09:04
Об утверждении «Сфер инвестируемой экономической деятельности, минимальной суммы, связанной с объемом инвестиционного проекта, и административно-территориальных единиц, где он будет реализован» подробно...
21 апреля 2016, 09:04
О создании и обеспечении деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникации подробно...
21 апреля 2016, 09:04
О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу подробно...
21 апреля 2016, 09:04
О назначении членов Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики подробно...
19 апреля 2016, 09:04
Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением Всемирной шахматной олимпиады подробно...
19 апреля 2016, 09:04
О назначении К.И.Гасанова главой Исполнительной власти Джебраильского района подробно...
18 апреля 2016, 09:04
Об избрании членов и замещающих членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики подробно...
13 апреля 2016, 09:04
О назначении повторных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики по Агдашскому избирательному округу номер 90 подробно...
13 апреля 2016, 09:04
О назначении С.Р.Нуриева директором Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики подробно...
13 апреля 2016, 09:04
Об освобождении С.Р.Нуриева от должности начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...