Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 11 sentyabr tarixli 3130 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dəniz təhlükəsizliyi strategiyası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Əsasnaməsinin, strukturunun və hərbi qulluqçularının və işçilərinin ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 12 dekabr tarixli 823 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 5 iyun tarixli 1454 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 11 sentyabr tarixli 3130 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 9, maddə 1081; 2014, № 4, maddə 391; 2015, № 9, maddələr 989, 1050; 2017, № 12, maddə 2433) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dəniz təhlükəsizliyi strategiyası”nın 4.1.3-cü yarımbəndində “Aviasiya Dəstəsinin” sözləri “Çevik Hərəkət Qüvvələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 mart 2018-ci il.
7 марта 2018, 08:032 февраля 2015, 09:02
О предоставлении Президентских премий молодежи за 2015 год подробно...
29 января 2015, 09:01
О награждении сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики подробно...
29 января 2015, 09:01
О присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики подробно...
28 января 2015, 09:01
О назначении М.Х.Мамедова главой Исполнительной власти Уджарского района подробно...
28 января 2015, 09:01
О назначении Я.Г.Мамедова главой Исполнительной власти Губинского района подробно...
28 января 2015, 09:01
Об освобождении Я.Г.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Уджарского района подробно...
28 января 2015, 09:01
Об освобождении М.Х.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Гейчайского района подробно...
28 января 2015, 09:01
О назначении М.А.Агаева главой Исполнительной власти Гейчайского района подробно...
28 января 2015, 09:01
Об освобождении М.А.Агаева от должности главы Исполнительной власти Губинского района подробно...
27 января 2015, 09:01
О награждении орденом «Шохрат» Р.С.Тагиевой подробно...