Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 11 sentyabr tarixli 3130 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dəniz təhlükəsizliyi strategiyası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Əsasnaməsinin, strukturunun və hərbi qulluqçularının və işçilərinin ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 12 dekabr tarixli 823 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 5 iyun tarixli 1454 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 11 sentyabr tarixli 3130 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 9, maddə 1081; 2014, № 4, maddə 391; 2015, № 9, maddələr 989, 1050; 2017, № 12, maddə 2433) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dəniz təhlükəsizliyi strategiyası”nın 4.1.3-cü yarımbəndində “Aviasiya Dəstəsinin” sözləri “Çevik Hərəkət Qüvvələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 mart 2018-ci il.
7 марта 2018, 08:0325 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Г.Абиева от должности ректора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О проведении 50-летнего юбилея Азербайджанской национальной энциклопедии подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О реорганизации некоторых комитетов и создании новых комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании В.Ф.Алескерова заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании Б.А.Мурадовой заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании З.А. Аскерова первым заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании О.С. Асадова Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об итогах выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва, проведенных 1 ноября 2015 года подробно...
23 ноября 2015, 09:11
Об утверждении Меморандума взаимопонимания о двусторонних консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Панама подробно...