В Азербайджане лицензировано 17 проектировщиков
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана предоставил лицензии ещё 17 проектировщикам.
Как сказано в сообщении госкомитета, лицензии выданы проектировщикам в соответствии с требованиями вступившего в силу Градостроительного и строительного кодекса.
«Лицензии на оказание услуг по разработке проектов планирования, в том числе разработке детальных планов, получили 17 проектировщиков», – сказано в сообщении.
В сообщении сказано, что лицензии получили Главный государственный институт проектирования Azеrmemarlayihе, Бакинский институт проектирования Baki Dovlet Layihə İnstitutu, Azеrinsaatlayihe, Azerdovletlayihe, Azerdovlettikintilayihe, а также фирма EL & EN, компания AZIX, ООО Arxikod Memarliq, İnsaat ve Dizayn, Институт проектирования Государственного университета архитектуры и строительства, ООО RENESSANS STUDİO, бакинский филиал турецкой компании ANA-KENT Planlama Yapi Yatirım Teknoloji Danismanlıq Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim, Союз архитекторов Азербайджана, NOVKO, турецкая компания DAR Muhendislik Musavirlik A.S., ООО INTEGRIS, Научно-производственная компания R.I.S.K, ООО ARCHI LUXE и ООО DATUM.
18 марта 2014, 12:032 февраля 2015, 09:02
О предоставлении Президентских премий молодежи за 2015 год подробно...
29 января 2015, 09:01
О награждении сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики подробно...
29 января 2015, 09:01
О присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики подробно...
28 января 2015, 09:01
О назначении М.Х.Мамедова главой Исполнительной власти Уджарского района подробно...
28 января 2015, 09:01
О назначении Я.Г.Мамедова главой Исполнительной власти Губинского района подробно...
28 января 2015, 09:01
Об освобождении Я.Г.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Уджарского района подробно...
28 января 2015, 09:01
Об освобождении М.Х.Мамедова от должности главы Исполнительной власти Гейчайского района подробно...
28 января 2015, 09:01
О назначении М.А.Агаева главой Исполнительной власти Гейчайского района подробно...
28 января 2015, 09:01
Об освобождении М.А.Агаева от должности главы Исполнительной власти Губинского района подробно...
27 января 2015, 09:01
О награждении орденом «Шохрат» Р.С.Тагиевой подробно...