Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 22.1-ci, 22.3.1-ci, 28.2-ci, 28.4-cü və 30-cu maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:
1. Gövhər Qasım qızı Həsənova 17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü vəzifəsindən vaxtından əvvəl azad edilsin.
2. Gövhər Qasım qızı Həsənova 9 saylı Binəqədi ikinci, İradə Camal qızı Kərimli 17 saylı Yasamal üçüncü, İlhamə Rəhbər qızı Yusifova 49 saylı Yevlax–Mingəçevir, Xəyyam Vahid oğlu Həsənov 84 saylı Füzuli seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü təyin edilsinlər.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Arifə Muxtarova
Katib Mikayıl Rəhimov
17 сентября 2015, 09:0916 февраля 2015, 09:02
Члену Международного олимпийского комитета, Почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Георгиевичу Смирнову подробно...
13 февраля 2015, 09:02
О награждении медалью «За военные заслуги» группы военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу подробно...
13 февраля 2015, 09:02
О присвоении военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу высшего воинского звания «генерал-майор» подробно...
12 февраля 2015, 09:02
О создании Закрытого акционерного общества «AzerGold» подробно...
12 февраля 2015, 09:02
О проведении 80-летнего юбилея Васифа Адыгезалова подробно...
11 февраля 2015, 14:02
Об Открытом акционерном обществе «Азеришыг» подробно...
11 февраля 2015, 14:02
Об утверждении «Государственной программы по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы» подробно...
11 февраля 2015, 14:02
О назначении Б.Г.Рзаева председателем Открытого акционерного общества «Азеришыг» подробно...
10 февраля 2015, 09:02
Об освобождении Д.Г.Гурбанова от должности председателя Открытого акционерного общества «Азерйолсервис» подробно...
10 февраля 2015, 09:02
О назначении Д.Г.Гурбанова председателем Закрытого акционерного общества «Азербайджан Демир Йоллары» подробно...