2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması və Mərkəzi Seçki Komissiyasının 8 sentyabr 2015-ci il tarixli 17/130 saylı qərarı ilə qeydə alınmış səlahiyyətli nümayəndənin qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Demokrat Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Bundan başqa Azərbaycan Demokrat Partiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 8 sentyabr 2015-ci il tarixli 17/130 saylı qərarı ilə səlahiyyətli nümayəndə kimi qeydə alınmış Nizam Türbət oğlu Qənbərlinin qeydiyyatının ləğv edilməsini xahiş etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələri kimi qeydə alınsınlar:
1.1 səlahiyyətli nümayəndə:
Səttarov Zakir Zeynulla oğlu
1.2 maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələr:
Rəfiyeva Turalə Əli qızı
Həşimov Famil Rahib oğlu
Soltanova Nazilə Cahangir qızı
Baqqayev Hacıhəmzət Məmməd oğlu
Tağıyev Elxan Möhübbət oğlu
2. Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi Nizam Türbət oğlu Qənbərlinin qeydiyyatı ləğv olunsun.
3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Arifə Muxtarova
Katib Mikayıl Rəhimov
14 сентября 2015, 09:0918 января 2016, 09:01
Об освобождении А.С.Шахмарова от должности начальника Управления приморского бульвара при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О некоторых вопросах Управления Комплекса Площади государственного флага при Кабинете Министров Азербайджанской Республики и Управления приморского бульвара при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О назначении О.Г. Шахбазова управляющим делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об освобождении О.Г.Шахбазова от должности первого заместителя управляющего делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О назначении Р.Н. Гулузаде министром связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об освобождении Р.Н.Гулузаде от должности первого заместителя министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об утверждении Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой подробно...
15 января 2016, 09:01
О создании Национальной комиссии Азербайджанской Республики по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) подробно...
15 января 2016, 09:01
О награждении Э.Т.Кулиева «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» подробно...
14 января 2016, 09:01
О награждении З.Б. Гаралова орденом «Шохрат» подробно...