2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Demokrat Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələri üzrə səlahiyyətli nümayəndə kimi qeydə alınsınlar:
1.1. Səlahiyyətli nümayəndələr:
Rüstəmov Həsrət Qurbanəli oğlu
Əliyev Taliyət Məhəmməd oğlu
Nuriyev Daşqın Ağarza oğlu
Mənsurov Rəşid Mirəjdər oğlu
Məmmədov Bəhruz Rza oğlu
İsmayılov Nurəddin Mənsim oğlu
Hüseynov Zakir Hüseyn oğlu
Bidişov Zülfüqar Bulay oğlu
Məmmədov Tarıverdi Sənhan oğlu
Rəfiyeva Rəfiqə Əli qızı
Eyyubov Elçin Əliqulu oğlu
Həşimov Anar Rahib oğlu
Qənbərli Nizam Türbət oğlu
Hətəmov Elçin Murtuz oğlu
Bəylərova Mehparə Xıdır qızı
Allahverdiyev Elşad Allahverdi oğlu
Babaşov Füzuli Məhərrəm oğlu
Əliyev Fuad Məzahir oğlu
1.2. Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə:
Kərimov Tofiq Mövsüm oğlu
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Müavin Natiq Məmmədov
Katib Arifə Muxtarova
Üzvlər Şaitdin Əliyev
Fuad Cavadov
Ramiz İbrahimov
Validə Kazımova
Qabil Orucov
İlham Məmmədov
Nizami Nadirov
Azər Tağıyev
Tamam Cəfərova
Bəxşeyiş Əsgərov
Almas Qəhramanlı
Akif Qurbanov
Etibar Quliyev
9 сентября 2015, 09:095 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении А.Г.Керимова от должности первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики подробно...
5 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении А.Г.Керимова министром культуры Азербайджанской Республики подробно...
4 января 2021, 20:01
Указ Президента Азербайджанской Республики О создании юридического лица публичного права «Фонд возрождения Карабаха» подробно...
4 января 2021, 20:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха подробно...
31 декабря 2020, 15:12
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Т.А.Ахмедова орденом «Шохрат» подробно...
31 декабря 2020, 15:12
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Э.Дж.Мамедова орденом «Шохрат» подробно...
31 декабря 2020, 15:12
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Т.Й.Рустамханлы орденом «Шохрат» подробно...
31 декабря 2020, 15:12
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении М.И.Ибрагимова орденом «Шараф» подробно...
31 декабря 2020, 15:12
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Г.А.Гасанова орденом “Шохрат” подробно...
31 декабря 2020, 15:12
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О предоставлении В.А.Джафарову персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики подробно...