2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Demokrat Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələri üzrə səlahiyyətli nümayəndə kimi qeydə alınsınlar:
1.1. Səlahiyyətli nümayəndələr:
Rüstəmov Həsrət Qurbanəli oğlu
Əliyev Taliyət Məhəmməd oğlu
Nuriyev Daşqın Ağarza oğlu
Mənsurov Rəşid Mirəjdər oğlu
Məmmədov Bəhruz Rza oğlu
İsmayılov Nurəddin Mənsim oğlu
Hüseynov Zakir Hüseyn oğlu
Bidişov Zülfüqar Bulay oğlu
Məmmədov Tarıverdi Sənhan oğlu
Rəfiyeva Rəfiqə Əli qızı
Eyyubov Elçin Əliqulu oğlu
Həşimov Anar Rahib oğlu
Qənbərli Nizam Türbət oğlu
Hətəmov Elçin Murtuz oğlu
Bəylərova Mehparə Xıdır qızı
Allahverdiyev Elşad Allahverdi oğlu
Babaşov Füzuli Məhərrəm oğlu
Əliyev Fuad Məzahir oğlu
1.2. Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə:
Kərimov Tofiq Mövsüm oğlu
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Müavin Natiq Məmmədov
Katib Arifə Muxtarova
Üzvlər Şaitdin Əliyev
Fuad Cavadov
Ramiz İbrahimov
Validə Kazımova
Qabil Orucov
İlham Məmmədov
Nizami Nadirov
Azər Tağıyev
Tamam Cəfərova
Bəxşeyiş Əsgərov
Almas Qəhramanlı
Akif Qurbanov
Etibar Quliyev
9 сентября 2015, 09:0925 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Г.Абиева от должности ректора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О проведении 50-летнего юбилея Азербайджанской национальной энциклопедии подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О реорганизации некоторых комитетов и создании новых комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании В.Ф.Алескерова заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании Б.А.Мурадовой заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании З.А. Аскерова первым заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании О.С. Асадова Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об итогах выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва, проведенных 1 ноября 2015 года подробно...
23 ноября 2015, 09:11
Об утверждении Меморандума взаимопонимания о двусторонних консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Панама подробно...