2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələr təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələri kimi qeydə alınsınlar:
1.1. Səlahiyyətli nümayəndələr:
Cəfərov Töhfəddin İdris oğlu
Günəşov Akif Qüdrət oğlu
Vəliyev Zəfər İsmayıl oğlu
Umudov İlham Puttay oğlu
Əli-zadə Arzuxan Baxşəli oğlu
Həsənov Xalıqverdi Həsən oğlu
Əlicanlı Nigar Hacıbaba qızı
Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu
Rzayev Safir Adil oğlu
Heybətov Lətif Qismət oğlu
Əhmədli Yasin Əhməd oğlu
Cəlilova Asya Vidadi qızı
Ələsgərov Nazim Musa oğlu
Mustafayev Elşən Mansur oğlu
Vəliyev Qubad Vəli oğlu
Qurbanova Fəridə Həmdulla qızı
Mikayılov Xəyal Fərhad oğlu
1.2. Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələr:
Məmmədov Qalib Məmməd oğlu
Ənsərov Tural Nəsib oğlu
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Arifə Muxtarova
Katib Mikayıl Rəhimov
7 сентября 2015, 09:09
25 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Г.Абиева от должности ректора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О проведении 50-летнего юбилея Азербайджанской национальной энциклопедии подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О реорганизации некоторых комитетов и создании новых комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании В.Ф.Алескерова заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании Б.А.Мурадовой заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании З.А. Аскерова первым заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании О.С. Асадова Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об итогах выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва, проведенных 1 ноября 2015 года подробно...
23 ноября 2015, 09:11
Об утверждении Меморандума взаимопонимания о двусторонних консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Панама подробно...