2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Ana Vətən Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Ana Vətən Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Ana Vətən Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınsınlar:
1.1. Səlahiyyətli nümayəndələr:
Bayramov Ülvi Əskər oğlu
Mövludov Məhəddin Meydan oğlu
Şirinov Əlvan Ağa oğlu
Qasımova Aysel Etibar qızı
Məmmədov Əfqan Zahir oğlu
İsmayılov Şahbəndər Elləz oğlu
İsmayılov Arzu İsrafil oğlu
Baxşəliyev Yusif Yavər oğlu
Qurbanov Vahabəli Əlisoltan oğlu
Əliyev Samir Çırax oğlu
Şahbazov Əlibaba Fərzulla oğlu
1.2. Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə:
İbrahimov Mikayıl Vaqif oğlu
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Arifə Muxtarova
Katib Mikayıl Rəhimov
7 сентября 2015, 09:0918 января 2016, 09:01
Об освобождении А.С.Шахмарова от должности начальника Управления приморского бульвара при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О некоторых вопросах Управления Комплекса Площади государственного флага при Кабинете Министров Азербайджанской Республики и Управления приморского бульвара при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О назначении О.Г. Шахбазова управляющим делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об освобождении О.Г.Шахбазова от должности первого заместителя управляющего делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О назначении Р.Н. Гулузаде министром связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об освобождении Р.Н.Гулузаде от должности первого заместителя министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об утверждении Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой подробно...
15 января 2016, 09:01
О создании Национальной комиссии Азербайджанской Республики по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) подробно...
15 января 2016, 09:01
О награждении Э.Т.Кулиева «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» подробно...
14 января 2016, 09:01
О награждении З.Б. Гаралова орденом «Шохрат» подробно...