2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınsınlar:
1.1. Səlahiyyətli nümayəndələr:
Ağayev Şakir Pünhan oğlu
Xudaverdiyev David Məmməd oğlu
Mehtiyev Nizami Abas oğlu
İsmayılzadə Nihat İsa oğlu
Cəfərov Hacağa Hacbala oğlu
Nəsibov Damət Dilən oğlu
Almasov Əfqan Əflan oğlu
Fərzəliyev Həsrət Əhməd oğlu
Dadaşov Coşqun Dadaş oğlu
Rzayev Ramin Mirzə oğlu
Bəbirov Namik Qədir oğlu
Məstanov Kamal Əhməd oğlu
Almasov Əflan Əfqan oğlu
Abşarov Abduləziz Abdulla oğlu
Məmmədov Hənif Adil oğlu
Quliyev Mətin Fərəc oğlu
Şıxıyev Elçin Rəhman oğlu
Camalov Səlahəddin Mürsəl oğlu
1.2. Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə:
Əhədli Çingiz Yusif oğlu
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Arifə Muxtarova
Katib Mikayıl Rəhimov
7 сентября 2015, 09:0910 сентября 2015, 09:09
О дополнительных мерах, связанных с завершением работ по реставрации, благоустройству и созиданию в комплексе «Имамзаде» на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника подробно...
4 сентября 2015, 09:09
О назначении М.Б.Бабанлы ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности подробно...
4 сентября 2015, 09:09
Об изменении названия Азербайджанской государственной нефтяной академии подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О призыве с 1 по 30 октября 2015 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О назначении И.А.Гюльмамедовой главой Исполнительной власти Абшеронского района подробно...
3 сентября 2015, 09:09
Об освобождении З.Ф.Фараджева от должности главы Исполнительной власти Абшеронского района подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О назначении Э.А.Азизова главой Исполнительной власти Сабаильского района города Баку подробно...
3 сентября 2015, 09:09
Об освобождении А.Ю.Аскерова от должности главы Исполнительной власти Сабаильского района города Баку подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О назначении А.Ю.Аскерова главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку подробно...
3 сентября 2015, 09:09
Об освобождении Н.М.Махамалиева от должности главы Исполнительной власти Насиминского района города Баку подробно...