2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınsınlar:
1.1. Səlahiyyətli nümayəndələr:
Müzəffərli Hüseyn Məzəddin oğlu
Əhmədov Mehman Məmməd oğlu
Abbasov Babək Dəyyan oğlu
Abbaszadə İlham Faiq oğlu
Kələntərov Yaşar Rəşid oğlu
Məmmədov Mehdi Qəhrəman oğlu
Orduxanov Qədir Orduxan oğlu
Rzayev Seymur Museyib oğlu
Hüseynov Habil Malik oğlu
1.2. Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə:
Məmmədxanov İlqar Əlixan oğlu
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Arifə Muxtarova
Katib Mikayıl Rəhimov
1 сентября 2015, 10:0910 сентября 2015, 09:09
О дополнительных мерах, связанных с завершением работ по реставрации, благоустройству и созиданию в комплексе «Имамзаде» на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника подробно...
4 сентября 2015, 09:09
О назначении М.Б.Бабанлы ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности подробно...
4 сентября 2015, 09:09
Об изменении названия Азербайджанской государственной нефтяной академии подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О призыве с 1 по 30 октября 2015 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О назначении И.А.Гюльмамедовой главой Исполнительной власти Абшеронского района подробно...
3 сентября 2015, 09:09
Об освобождении З.Ф.Фараджева от должности главы Исполнительной власти Абшеронского района подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О назначении Э.А.Азизова главой Исполнительной власти Сабаильского района города Баку подробно...
3 сентября 2015, 09:09
Об освобождении А.Ю.Аскерова от должности главы Исполнительной власти Сабаильского района города Баку подробно...
3 сентября 2015, 09:09
О назначении А.Ю.Аскерова главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку подробно...
3 сентября 2015, 09:09
Об освобождении Н.М.Махамалиева от должности главы Исполнительной власти Насиминского района города Баку подробно...