2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin qeydə alınması haqqında
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının QƏRARI
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası səlahiyyətli nümayəndələr və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin etmiş və həmin şəxslərin qeydə alınması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada müvafiq araşdırma aparıb, həmin şəxslərin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 52-ci maddələrinə əsasən qərara alır:
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə aşağıdakı şəxslər Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi qeydə alınsınlar:
1.1. Səlahiyyətli nümayəndələr:
Almuradlı Rövşən Əziz oğlu
Hüseynli Tural Azər oğlu
Məmmədzadə Nail Rüsxət oğlu
Nəzərli Amal İsmayıl oğlu
Voronin Yuriy Pavloviç
Ağaevli Elşən Əli oğlu
Abdullayev Nüsrət Abdulla oğlu
Poladaşvili Roman Zazayeviç
Əliyev Orxan Zakir oğlu
Muradov Ağabala Murad oğlu
Məmmədli Ülvi Məmməd oğlu
Mirzəyev Təbriz Pərviz oğlu
Həsənli Məcid Rövşən oğlu
Hüseynov Anar Nadir oğlu
Məmmədova Rahilə Zaur qızı
İbrahimov İbadulla Yədulla oğlu
Əliyev Ziya Hüseynağa oğlu
Rəcəbova Günel Saleh qızı
Şaxtaxtinski Tural Kamil oğlu
Qasımov Vüsal Namiq oğlu
1.2. Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə:
Hüseynov Azər Aydın oğlu
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Arifə Muxtarova
Katib Mikayıl Rəhimov
1 сентября 2015, 10:0926 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении Р.Н.Набиева от должности председателя Открытого акционерного общества «Азеркосмос» подробно...
26 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Р.Н.Набиева министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
26 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении О.Г.Шахбазова от должности управляющего делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
26 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Р.Н.Гулузаде управляющим делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
26 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Т.А.Бакиханова орденом "Шараф" подробно...
26 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении А.З.Мустафаева «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» подробно...
25 января 2021, 19:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О ряде мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов подробно...
23 января 2021, 17:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении И.М.Гаджиева орденом «Шохрат» подробно...
23 января 2021, 17:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики подробно...
22 января 2021, 18:01
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью «За освобождение Агдама» подробно...