Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
QƏRAR
№ 63
Bakı şəhəri, 13 mart 2015-ci il
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 20 iyul tarixli 544 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə"nin 10.6-cı bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiya üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilsin və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:
Kollegiyanın sədri
Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu -- Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Kollegiyanın üzvləri:
Salahlı Səyyad Adil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Heydərov Səyavuş Cəmil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
İsmayılov Gündüz Kamil oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Hüseynov Oqtay Nəsir oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri
Babayev Vüqar Səyyad oğlu -- Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsinin rəisi
Süleymanov Alim Əli oğlu -- Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ümumi şöbəsinin müdiri.
2. "Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiya üzvlərinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 16 oktyabr tarixli 165 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 10, maddə 660) ləğv edilsin.
3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə
31 марта 2015, 09:038 мая 2015, 09:05
Об обеспечении деятельности Фонда тюркской культуры и наследия подробно...
8 мая 2015, 09:05
О награждении орденом «Шараф» М.М.Ибрагимбекова подробно...
7 мая 2015, 09:05
О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики подробно...
7 мая 2015, 09:05
О предоставлении А.Б.Сафаровой персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики подробно...
5 мая 2015, 09:05
О награждении Х.Г.Юсифли орденом «Шохрат» подробно...
5 мая 2015, 09:05
Об утверждении Протокола между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики относительно долга, возникшего в связи с обменом электроэнергией подробно...
5 мая 2015, 09:05
О применении Закона Азербайджанской Республики от 3 апреля 2015 года номер 1249-IVQD «О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» подробно...
5 мая 2015, 09:05
Об освобождении Р.Р.Мамедова от должности начальника Управления Комплекса Площади Государственного флага при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...
4 мая 2015, 09:05
О мерах по строительству автомобильной дороги Саатлы-Сарыджалар-Гара Нуру-Ширинбейли-Фаталикенд-Азадкенд Саатлинского района подробно...
1 мая 2015, 09:05
О назначении З.Б.Гаралова генеральным прокурором Азербайджанской Республики подробно...