Yanğın Texniki Kollecinin ləğv edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
QƏRAR
№ 361
Bakı şəhəri, 30 oktyabr 2014-cü il
Yanğın Texniki Kollecinin ləğv edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 29 may tarixli 68 nömrəli qərarı ilə yaradılmış Yanğın Texniki Kolleci ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə
13 ноября 2014, 10:1117 марта 2016, 15:03
«Об отмене постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О применении летнего времени на территории Азербайджанской Республики» от 17 марта 1997 года номер 21 подробно...
17 марта 2016, 09:03
Об утверждении «Главных направлений стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики» и вытекающих из этого вопросах подробно...
17 марта 2016, 09:03
О награждении сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики медалью «За отличие на службе в органах миграции» подробно...
17 марта 2016, 09:03
О присвоении В.Н.Нагиеву высшего специального звания государственного советника миграционной службы III класса подробно...
15 марта 2016, 09:03
О назначении Р.В.Гусейнова главой Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики подробно...
15 марта 2016, 09:03
Об освобождении Э.М.Гусейналиева от должности главы Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики подробно...
14 марта 2016, 09:03
Об утверждении «Плана мероприятий в связи с объявлением 2016 года «Годом мультикультурализма» в Азербайджанской Республике» подробно...
14 марта 2016, 09:03
О награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики подробно...
11 марта 2016, 10:03
О назначении Р.Дж. Асланлы председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики подробно...
11 марта 2016, 10:03
О назначении И.А. Алиева судьей и председателем Сумгайытского административно-экономического суда подробно...