Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
QƏRAR
№ 325
Bakı şəhəri, 8 oktyabr 2014-cü il
Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 aprel tarixli 149 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ‟Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 5.8-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 9 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilsin və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:
Kollegiyanın sədri
|
|
Əliyev Natiq Ağaəmi oğlu |
- Azərbaycan Respublikasının energetika naziri |
Kollegiyanın üzvləri:
|
|
Cavadov Gülməmməd Süleyman oğlu |
- Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini |
Abbasov Natiq Balaş oğlu |
- Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini |
Hüseynov İftixar Hüseyn oğlu |
- Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Aparatının rəhbəri |
Ağayev İbrahim Hümbət oğlu |
- Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin hüquqi münasibətlər şöbəsinin müdiri |
Məmmədov Məhəbbət Aşır oğlu |
- Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin dövlət proqramlarının hazırlanması və icrasına nəzarət şöbəsinin müdiri |
Məsimova Xalidə Məhəmməd qızı
|
- Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin enerji səmərəliliyi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri şöbəsinin müdiri |
Məmmədov Pərviz Həsən oğlu |
- Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin rəisi |
Zeynalov Asif Əli oğlu |
- Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsinin rəisi |
2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə
9 октября 2014, 15:10
24 июля 2015, 09:07
Об отзыве Г.В.Команеску с должности почетного консула Азербайджанской Республики в городе Констанца Румынии подробно...
24 июля 2015, 09:07
Об освобождении С.Д.Джафарова от должности председателя Закрытого акционерного общества «Азербайджан Полад Истехсалы Комплекси» подробно...
22 июля 2015, 09:07
О дополнительных мерах в связи с продолжением строительства жилого здания для работников печати подробно...
21 июля 2015, 09:07
О предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики представителям средств массовой информации подробно...
21 июля 2015, 09:07
О награждении представителей средств массовой информации Азербайджанской Республики подробно...
21 июля 2015, 09:07
О присвоении почетных званий сотрудникам средств массовой информации Азербайджанской Республики подробно...
21 июля 2015, 09:07
О награждении сотрудников средств массовой информации «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» подробно...
21 июля 2015, 09:07
О дополнительных мерах по реставрации памятников религиозной истории и культуры подробно...
14 июля 2015, 09:07
Президенту Французской Республики Его превосходительству господину Франсуа Олланду подробно...
8 июля 2015, 09:07
О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Шоркенд-Бешталы-Банка-Ширванлы Нефтчалинского района подробно...