“İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Müşahidə Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 1984 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Müşahidə Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 1984 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 4, maddə 740) birinci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Müşahidə Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin:
Müşahidə Şurasının sədri
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Müşahidə Şurasının üzvləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru.”.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyul 2022-ci il
22 июля 2022, 15:0718 января 2016, 09:01
Об освобождении А.С.Шахмарова от должности начальника Управления приморского бульвара при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О некоторых вопросах Управления Комплекса Площади государственного флага при Кабинете Министров Азербайджанской Республики и Управления приморского бульвара при Кабинете Министров Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О назначении О.Г. Шахбазова управляющим делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об освобождении О.Г.Шахбазова от должности первого заместителя управляющего делами Президента Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
О назначении Р.Н. Гулузаде министром связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об освобождении Р.Н.Гулузаде от должности первого заместителя министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
18 января 2016, 09:01
Об утверждении Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой подробно...
15 января 2016, 09:01
О создании Национальной комиссии Азербайджанской Республики по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) подробно...
15 января 2016, 09:01
О награждении Э.Т.Кулиева «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» подробно...
14 января 2016, 09:01
О награждении З.Б. Гаралова орденом «Шохрат» подробно...