“Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin Müşahidə Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin:
Müşahidə Şurasının sədri
Gündüz Kərimov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi
Müşahidə Şurasının üzvləri
Şahin Əliyev – Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektoru
Humay Əfəndiyeva – Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi
Xalid Qasımlı – Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Hüquq və qanunvericilik şöbəsinin müdiri
Fərid Hacıyev – Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının rəhbəri.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il
20 мая 2022, 16:0516 февраля 2015, 09:02
Члену Международного олимпийского комитета, Почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Георгиевичу Смирнову подробно...
13 февраля 2015, 09:02
О награждении медалью «За военные заслуги» группы военнослужащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу подробно...
13 февраля 2015, 09:02
О присвоении военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу высшего воинского звания «генерал-майор» подробно...
12 февраля 2015, 09:02
О создании Закрытого акционерного общества «AzerGold» подробно...
12 февраля 2015, 09:02
О проведении 80-летнего юбилея Васифа Адыгезалова подробно...
11 февраля 2015, 14:02
Об Открытом акционерном обществе «Азеришыг» подробно...
11 февраля 2015, 14:02
Об утверждении «Государственной программы по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы» подробно...
11 февраля 2015, 14:02
О назначении Б.Г.Рзаева председателем Открытого акционерного общества «Азеришыг» подробно...
10 февраля 2015, 09:02
Об освобождении Д.Г.Гурбанова от должности председателя Открытого акционерного общества «Азерйолсервис» подробно...
10 февраля 2015, 09:02
О назначении Д.Г.Гурбанова председателем Закрытого акционерного общества «Азербайджан Демир Йоллары» подробно...