“Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 429 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 429 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 8, maddə 637; 2011, № 12, maddə 1161; 2013, № 6, maddə 703, № 9, maddə 1088; 2014, № 4, maddə 404) 1-ci hissəsində “Çingiz Məmmədov - Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini” sözləri “Kərim Vəliyev - Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin müavini” sözləri ilə, “İsa Həbibbəyli - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti” sözləri “Dilqəm Tağıyev - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktoru” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 iyul 2014-cü il.
14 июля 2014, 09:0725 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Г.Абиева от должности ректора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О проведении 50-летнего юбилея Азербайджанской национальной энциклопедии подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О реорганизации некоторых комитетов и создании новых комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании В.Ф.Алескерова заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании Б.А.Мурадовой заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании З.А. Аскерова первым заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании О.С. Асадова Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об итогах выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва, проведенных 1 ноября 2015 года подробно...
23 ноября 2015, 09:11
Об утверждении Меморандума взаимопонимания о двусторонних консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Панама подробно...