“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Federal Şurası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli 226 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Federal Şurası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli 226 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 4, maddə 243; 2010, № 9, maddə 773; 2012, № 2, maddə 112; 2014, № 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri
Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı sədrinin müavini
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin birinci müavini
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti
Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilən dəyişiklik barədə İsveçrə Konfederasiyası tərəfinə bildiriş göndərsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 mart 2020-ci il.
3 марта 2020, 07:0313 июня 2016, 09:06
О назначении В.А.Мурадова председателем Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» подробно...
13 июня 2016, 09:06
О назначении А.А.Рзаевой почетным консулом Азербайджанской Республики в Австралийском Союзе подробно...
13 июня 2016, 09:06
О дополнительных мерах по продолжению замены кровельных покрытий многоквартирных зданий и капитального ремонта городских автомобильных дорог в городе Сумгайыт подробно...
13 июня 2016, 09:06
О назначении М.И.Салимзаде на должность главы Исполнительной власти Гейчайского района подробно...
13 июня 2016, 09:06
Об освобождении М.А.Агаева от должности главы Исполнительной власти Гейчайского района подробно...
10 июня 2016, 09:06
О реализации проекта «Совместный Азербайджано-французский университет (UFAZ)» подробно...
7 июня 2016, 09:06
О присвоении Р.М.Фаталиеву почетного звания «Народный артист» подробно...
7 июня 2016, 09:06
О награждении Р.М.Фаталиева орденом «Шохрат» подробно...
6 июня 2016, 09:06
О назначении Г.Г.Салимова судьей Балакенского районного суда подробно...
6 июня 2016, 09:06
О назначении А.М.Аббасова судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям подробно...