Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О назначении членов Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, и в соответствии со статьей 5.1 Закона Азербайджанской Республики «О государственной службе» постановляю:
1.Назначить следующих лиц членами Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики:
Рамиз Мехтиев - руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики
Зейнал Нагдалиев - помощник Президента Азербайджанской Республики по территориально- организационным вопросам - заведующий отделом
Сулейман Исмаилов - заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
Шахин Алиев - заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджанской Республики
Талят Меджидов - заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
Урхан Алекберов - ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 20 февраля 2018 года.
21 февраля 2018, 08:0225 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Г.Абиева от должности ректора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О проведении 50-летнего юбилея Азербайджанской национальной энциклопедии подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании председателей комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
О реорганизации некоторых комитетов и создании новых комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании В.Ф.Алескерова заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании Б.А.Мурадовой заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании З.А. Аскерова первым заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об избрании О.С. Асадова Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об итогах выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва, проведенных 1 ноября 2015 года подробно...
23 ноября 2015, 09:11
Об утверждении Меморандума взаимопонимания о двусторонних консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Панама подробно...