Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О назначении членов Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, и в соответствии со статьей 5.1 Закона Азербайджанской Республики «О государственной службе» постановляю:
1.Назначить следующих лиц членами Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики:
Рамиз Мехтиев - руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики
Зейнал Нагдалиев - помощник Президента Азербайджанской Республики по территориально- организационным вопросам - заведующий отделом
Сулейман Исмаилов - заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
Шахин Алиев - заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджанской Республики
Талят Меджидов - заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
Урхан Алекберов - ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 20 февраля 2018 года.
21 февраля 2018, 08:0226 ноября 2015, 09:11
Об отзыве Т.Н.Зульфугарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Эстонской Республике подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве Э.Дж.Гахраманова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве М.Б.Ахмедзаде с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Аргентинской Республике и одновременно в Республике Парагвай, Многонациональном Государстве Боливия, Республике Чили, Восточной Республике Уругвай подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве М.Н.Наджафбейли с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики в Отделении ООН в городе Женева и при других международных организациях подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве Г.С.Зейналова с должностей генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики и одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Черноморского экономического сотрудничества подробно...
26 ноября 2015, 09:11
О мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Хачмаз подробно...
26 ноября 2015, 09:11
О назначении Р.Н.Гулузаде первым заместителем министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Т.Амирасланова от должности ректора Азербайджанского медицинского университета подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Г.Нахчыванлы от должности ректора Азербайджанского института учителей подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об освобождении С.И.Сеидова от должности ректора Азербайджанского университета языков подробно...