Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 3 mart tarixli 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 3 mart tarixli 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nı “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 16 may tarixli 671-VQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 3 mart tarixli 391 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 3, maddə 172; 2012, № 2, maddə 68, № 5, maddə 426, № 9, maddə 851, № 12, maddə 1248; 2013, № 9, maddə 1063; 2014, № 9, maddə 1033; 2016, № 2 (II kitab), maddə 236; 2017, № 3, maddə 383) ilə təsdiq edilmiş “Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın 4.1-ci bəndində “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətinin,” sözləri əlavə edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 oktyabr 2017-ci il.
6 октября 2017, 09:1026 ноября 2015, 09:11
Об отзыве Т.Н.Зульфугарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Эстонской Республике подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве Э.Дж.Гахраманова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве М.Б.Ахмедзаде с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Аргентинской Республике и одновременно в Республике Парагвай, Многонациональном Государстве Боливия, Республике Чили, Восточной Республике Уругвай подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве М.Н.Наджафбейли с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики в Отделении ООН в городе Женева и при других международных организациях подробно...
26 ноября 2015, 09:11
Об отзыве Г.С.Зейналова с должностей генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики и одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Черноморского экономического сотрудничества подробно...
26 ноября 2015, 09:11
О мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Хачмаз подробно...
26 ноября 2015, 09:11
О назначении Р.Н.Гулузаде первым заместителем министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Т.Амирасланова от должности ректора Азербайджанского медицинского университета подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об освобождении А.Г.Нахчыванлы от должности ректора Азербайджанского института учителей подробно...
25 ноября 2015, 09:11
Об освобождении С.И.Сеидова от должности ректора Азербайджанского университета языков подробно...